Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 41, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ehlersvej 11, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ehlersvej 11, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2021-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 41, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-15 tilføjes Navne: Cetra Life Advisory ApS (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-14 fjernes Navne: Nordic I&P Advisory ApS (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-15 tilføjes Vedtægter: 2021-12-15 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-11-22 tilføjes Legale ejere: PG3 Insurance Finance Fund Ltd. (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-11-22 fjernes Legale ejere: Thomas Vinge Hansen (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-11-22 tilføjes Reelle ejere: Thomas Vinge Hansen (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-11-21 fjernes Reelle ejere: Thomas Vinge Hansen (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 41, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-07-07 tilføjes Navne: Nordic I&P Advisory ApS (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-07-06 fjernes Navne: Selskabet af november 2020 ApS (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-07 tilføjes Vedtægter: 2021-07-07 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Legale ejere: Thomas Vinge Hansen, TVINGE Holding ApS (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2020-12-29 fjernes Legale ejere: Thomas Vinge Hansen (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-11-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-11-04 tilføjes Direktion: Thomas Vinge Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivningsvirksomhed. (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-04 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-04 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 10.001,00 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-04 tilføjes Legale ejere: Thomas Vinge Hansen (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-11-04 tilføjes Navne: Selskabet af november 2020 ApS (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2020-11-04 tilføjes Reelle ejere: Thomas Vinge Hansen (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2020-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-04 tilføjes Stiftere: Thomas Vinge Hansen (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-04 tilføjes Vedtægter: 2020-11-04 (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2020-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-06)