Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bjørn Havsager Priisholm | 13.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Degnemark Larsen | 20.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kim Aamodt | 20.05.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Thomsen | 29.06.2021 | 13.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niels Kristian Mikkelsen | 20.05.2021 | 29.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Thomsen | 05.11.2020 | 20.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Brian Maarbjerg Busk | 05.11.2020 | 20.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bruun Madsen | 05.11.2020 | 20.05.2021 | formand |