Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Hvidhvask | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Direktion: Kirsa Sønnichsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Direktion: Claus de la Motte Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-20 tilføjes Legale ejere: Kirsa Sønnichsen, Claus de la Motte Pedersen (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2020-10-19 tilføjes Legale ejere: Claus de la Motte Pedersen (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2020-10-19 fjernes Legale ejere: Claus de la Motte Pedersen (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2020-10-20 tilføjes Reelle ejere: Kirsa Sønnichsen, Claus de la Motte Pedersen (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2020-10-19 tilføjes Reelle ejere: Claus de la Motte Pedersen (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2020-10-19 fjernes Reelle ejere: Claus de la Motte Pedersen (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2020-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hertug Hans Vej 13, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-19 tilføjes Direktion: Claus de la Motte Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2020-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber/foretage investeringer samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-19 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-19 tilføjes Navne: Newton 2020 ApS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-19 tilføjes Vedtægter: 2020-10-19 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-05)