Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2024-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 97, 1. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Direktion: Lars Olesen (direktør) (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-05 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Legale ejere: Lars Olesen (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Navne: 4 Better World ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Reelle ejere: Lars Olesen (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Stiftere: Lars Olesen (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Power of Imagination ApS. (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 97, 1. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 97, 1. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 97, 1. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-05 tilføjes Direktion: Lars Olesen (direktør) (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive produktion, handel og investering (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-05 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-11-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-11-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-11-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-11-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-11-05 tilføjes Legale ejere: Lars Olesen (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-11-05 tilføjes Navne: 4 Better World ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-11-05 tilføjes Reelle ejere: Lars Olesen (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-11-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-11-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-11-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-11-05 tilføjes Stiftere: Lars Olesen (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør alene (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-11-05 tilføjes Vedtægter: 2020-11-05 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2020-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-15)