Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellevej 4, 4220 Korsør (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Direktion: Henrik Brinck Kæseler Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-05 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Hovedbranche: Værdipapir- og varemægling (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Legale ejere: Henrik Brinck Kæseler Nielsen (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Navne: Brincks aktiehandel Aps. (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Reelle ejere: Henrik Brinck Kæseler Nielsen (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Stiftere: Henrik Brinck Kæseler Nielsen (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-04-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellevej 4, 4220 Korsør (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-11-05 tilføjes Direktion: Henrik Brinck Kæseler Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-11-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er køb og salg af aktier (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-05 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-11-05 tilføjes Hovedbranche: Værdipapir- og varemægling (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-11-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-11-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-11-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-11-05 tilføjes Legale ejere: Henrik Brinck Kæseler Nielsen (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-11-05 tilføjes Navne: Brincks aktiehandel Aps. (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-11-05 tilføjes Reelle ejere: Henrik Brinck Kæseler Nielsen (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-11-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-11-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-11-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-11-05 tilføjes Stiftere: Henrik Brinck Kæseler Nielsen (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-11-05 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-11-05 tilføjes Vedtægter: 2020-11-05 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-23)