Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Dekret | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Formål | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2020-11-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Domus Højagergårdsvej 2 ApS. (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2020-11-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Domus Højagergårdsvej 3 ApS. (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2020-11-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Domus Højagergårdsvej 8 ApS. (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 49, 7430 Ikast (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-05 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-19 fjernes Legale ejere: Domus Europa Holding ApS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-19 fjernes Navne: Domus Højagergårdsvej Holding 1 ApS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-19 fjernes Reelle ejere: René Nørgaard (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-19 fjernes Stiftere: Domus Europa Holding ApS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2022-01-18 fjernes Direktion: Daniel Høj (direktør) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2022-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-22)
Den 2022-01-21 Statstidende Dekret
Den 2021-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 49, 7430 Ikast (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2021-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsparken 1, 8882 Fårvang (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-02-11 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-11 fjernes Direktion: Rasmus Christen Kjær (direktør) (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-01-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2022-01-22)
Den 2021-01-25 tilføjes Direktion: Rasmus Christen Kjær (direktør) (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-01-25 fjernes Direktion: René Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-25 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-01-25 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-25 tilføjes Vedtægter: 2021-01-25 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2020-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsparken 1, 8882 Fårvang (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2020-11-05 tilføjes Direktion: René Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber, foretage investeringer og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2020-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2020-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-05 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2020-11-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2020-11-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2020-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2020-11-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2020-11-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2020-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2020-11-05 tilføjes Legale ejere: Domus Europa Holding ApS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2020-11-05 tilføjes Navne: Domus Højagergårdsvej Holding 1 ApS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2020-11-05 tilføjes Reelle ejere: René Nørgaard (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2020-11-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2020-11-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2020-11-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2020-11-05 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-05 tilføjes Stiftere: Domus Europa Holding ApS (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2020-11-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-05 tilføjes Vedtægter: 2020-11-05 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2020-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-22)