Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | Revisor | ||||
Direktion | xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Formål | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2021-02-08 sletter virksomheden Ejerskaber: K Drift ApS. (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2021-02-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Karma Lodsgade ApS. (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2021-02-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Karma Trianglen ApS. (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2021-02-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af d. 08. september 2021 ApS. (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2021-02-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af d. 09.02.2021 ApS. (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2021-03-14 sletter virksomheden Ejerskaber: KARMA SUSHI Nyhavn ApS. (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2024-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 47, st., 2500 Valby (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-04 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-04-15 fjernes Hjemmeside: https://karmasushi.dk/ (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-04-15 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-04-15 fjernes Kontaktoplysninger: Fakturering@karmasushi.dk (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-04-15 fjernes Legale ejere: Kuyashii Holdings ApS (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-04-15 fjernes Navne: KARMA SUSHI HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-04-15 fjernes Reelle ejere: Morten Porsmose August Hansson (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-04-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-04-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-04-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-04-15 fjernes Stiftere: Gert Nissen (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-04-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2022-11-01 Statstidende Dekret
Den 2022-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2022-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-10-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-10-11 fjernes Direktion: Ismael Escobar Padilla (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-10-04 tilføjes Direktion: Ismael Escobar Padilla (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-10-04 fjernes Direktion: Dijana Rakovic (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 47, st., 2500 Valby (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2022-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Trianglen 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-21 tilføjes Hjemmeside: https://karmasushi.dk/ (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2022-09-21 tilføjes Kontaktoplysninger: Fakturering@karmasushi.dk (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2022-09-05 tilføjes Reelle ejere: Morten Porsmose August Hansson (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2022-09-04 fjernes Reelle ejere: Morten Porsmose August Hansson (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-05-02 tilføjes Vedtægter: 2022-05-02 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2022-05-02 fjernes Bestyrelse: Dimitri Kokolodimitrakis Østerbye (formand) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 fjernes Reelle ejere: Dimitri Kokolodimitrakis Østerbye (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-27 tilføjes Bestyrelse: Dijana Rakovic (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-27 fjernes Bestyrelse: Azam Iranmanesh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-27 tilføjes Direktion: Dijana Rakovic (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-04-27 fjernes Direktion: Azam Iranmanesh (direktør) (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-02-18 tilføjes Reelle ejere: Dimitri Kokolodimitrakis Østerbye, Morten Porsmose August Hansson (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-02-17 fjernes Reelle ejere: Dimitri Kokolodimitrakis Østerbye (offentliggjort 2022-02-20)
Den 2021-06-30 fjernes Bestyrelse: Peter Bager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-01-06 tilføjes Bestyrelse: Peter Bager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-01-06 tilføjes Vedtægter: 2021-01-06 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Dimitri Kokolodimitrakis Østerbye (offentliggjort 2022-02-20)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Morten Porsmose August Hansson (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-12-31 fjernes Reelle ejere: Dimitri Kokolodimitrakis Østerbye (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trianglen 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2020-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 83, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Navne: KARMA SUSHI HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-12-14 fjernes Navne: KARMA SUSHI ApS (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Vedtægter: 2020-12-15 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-11-27 tilføjes Direktion: Azam Iranmanesh (direktør) (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2020-11-27 fjernes Direktion: Gert Nissen (direktør) (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-11-04 tilføjes Direktion: Gert Nissen (direktør) (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-11-27 tilføjes Legale ejere: Kuyashii Holdings ApS (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-11-27 fjernes Legale ejere: Selskabet af 28/6 2013 ApS (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-11-04 tilføjes Legale ejere: Selskabet af 28/6 2013 ApS (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-11-27 tilføjes Reelle ejere: Dimitri Kokolodimitrakis Østerbye, Morten Porsmose August Hansson (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-11-26 fjernes Reelle ejere: Morten Porsmose August Hansson (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-11-04 tilføjes Reelle ejere: Morten Porsmose August Hansson (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 83, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af sushi-restauranter, engros produktion af sushi-menuer samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-04 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-11-04 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-11-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-11-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-11-04 tilføjes Navne: KARMA SUSHI ApS (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-11-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-11-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2020-11-04 tilføjes Stiftere: Gert Nissen (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-11-04 tilføjes Vedtægter: 2020-11-04 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-02)