Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjerggade 4, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2021-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Skandic24 ApS. (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2022-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjerggade 4, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjerggade 4, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjerggade 4, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjerggade 4, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 4, 1. tv., 6330 Padborg (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-28 tilføjes Kontaktoplysninger: sales@karusdk.dk (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 fjernes Kontaktoplysninger: farmandjung@gmail.com (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-26 tilføjes Legale ejere: Jesper Patrick Jung (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-26 fjernes Legale ejere: Monika Heidemann (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-26 tilføjes Reelle ejere: Jesper Patrick Jung (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-26 fjernes Reelle ejere: Monika Heidemann (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-15 tilføjes Legale ejere: Monika Heidemann (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2021-01-15 fjernes Legale ejere: Jesper Patrick Jung (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-15 tilføjes Reelle ejere: Monika Heidemann (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2021-01-15 fjernes Reelle ejere: Jesper Patrick Jung (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-11-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 4, 1. tv., 6330 Padborg (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2020-10-23 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Direktion: Jesper Patrick Jung (direktør) (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med varer og virksomhedsrådgivning samt andre hermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-23 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Kontaktoplysninger: farmandjung@gmail.com (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2020-10-23 tilføjes Legale ejere: Jesper Patrick Jung (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-10-23 tilføjes Navne: KARUS Consultant & Trading ApS (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Reelle ejere: Jesper Patrick Jung (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-10-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Stiftere: Jesper Patrick Jung (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Vedtægter: 2020-10-23 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-04)