Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 160, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 tilføjes Direktion: Per Lyager Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-03 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-03 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 tilføjes Legale ejere: Lyager Holding ApS (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 tilføjes Navne: Esras ApS (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 tilføjes Reelle ejere: Per Lyager Jensen (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 tilføjes Stiftere: Lyager Holding ApS (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 tilføjes Vedtægter: 2020-11-03 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-04)