Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-21 tilføjes Navne: ABCapital ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-20 fjernes Navne: Holdingselskabet Lægsgaard ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-21 tilføjes Vedtægter: 2024-06-21 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2021-04-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Linåvej 20 ApS. (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2021-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lægsgaard Invest ApS. (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2023-10-05 tilføjes Legale ejere: Bente Lægsgaard (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-10-05 tilføjes Reelle ejere: Bente Lægsgaard (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-09-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Vedtægter: 2021-11-29 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2021-11-29 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstegårdsvej 81, 6900 Skjern (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Direktion: Aksel Vesterbæk Lægsgaard (direktør) (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde formuegenstande og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-01 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Legale ejere: Aksel Vesterbæk Lægsgaard (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2020-10-23 tilføjes Navne: Holdingselskabet Lægsgaard ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2020-10-23 tilføjes Reelle ejere: Aksel Vesterbæk Lægsgaard (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2020-10-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-10-23 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Vedtægter: 2020-10-23 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-04)