Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | xbrl | Bestyrelse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 192.000,00 (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-02 tilføjes Vedtægter: 2024-02-02 (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-01 tilføjes Legale ejere: Egon Capital Holding ApS (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-01 tilføjes Reelle ejere: Esben Rytter, Martin Topaz Rossen, Frederik Juhl-Hansen, Maria Bech Schulz, Kristian Bækmark Kjær, Frank Nielsen (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-31 fjernes Reelle ejere: Esben Rytter, Martin Topaz Rossen (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2023-01-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-31 tilføjes Bestyrelse: Louise Gade Bjerregaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-31 tilføjes Legale ejere: New Ventures ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-31 tilføjes Reelle ejere: Esben Rytter, Martin Topaz Rossen, Esben Rytter, Martin Topaz Rossen, Louise Gade Bjerregaard (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-30 fjernes Reelle ejere: Esben Rytter, Martin Topaz Rossen (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-02-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2022-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuja Alle 12, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-04 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@ngage.dk (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 fjernes Kontaktoplysninger: martin.rossen@ngage.dk (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-01-01 tilføjes Bestyrelse: Esben Rytter (næstformand) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-01 tilføjes Direktion: Martin Topaz Rossen (direktør) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Awesome People ApS, MTR Invest ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Esben Rytter, Martin Topaz Rossen (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2020-12-31 tilføjes Vedtægter: 2020-12-31 (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2020-12-31 fjernes Bestyrelse: Jytte Louise Topaz Rossen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-31 fjernes Direktion: Martin Topaz Rossen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: MTR Invest ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-31 fjernes Reelle ejere: Martin Topaz Rossen (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-11-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuja Alle 12, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2020-11-01 tilføjes Bestyrelse: Jytte Louise Topaz Rossen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-11-01 tilføjes Direktion: Martin Topaz Rossen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive IT Konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-01 (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-01 tilføjes Hjemmeside: https://www.ngage.dk (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 48.000,00 (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2020-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2020-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: martin.rossen@ngage.dk (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2020-11-01 tilføjes Legale ejere: MTR Invest ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-11-01 tilføjes Navne: NGAGE ApS (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Topaz Rossen (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-01 tilføjes Stiftere: MTR Invest ApS (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-01 tilføjes Vedtægter: 2020-11-01 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-03)