Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Vedtægter | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Finhvalen 8, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Direktion: Tanja Rathlau Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-29 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Kontaktoplysninger: touchmedicotanja@gmail.com (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Legale ejere: MIINHolding ApS, LARS ROED ANDERSEN ApS, THE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Navne: Touch Medico ApS (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Reelle ejere: Mikkel Ingstrup, Lars Roed Andersen (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Stiftere: THE HOLDING ApS, MIINHolding ApS, LARS ROED ANDERSEN ApS (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, sælge og drifte produkter og service inden for sundhedssektoren samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 105.000,00 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Legale ejere: THE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2021-12-16 fjernes Legale ejere: THE HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-17 tilføjes Vedtægter: 2021-12-17 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2021-12-17 fjernes Reelle ejere: Thomas Langvad Jensen (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finhvalen 8, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-10-29 tilføjes Direktion: Tanja Rathlau Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-29 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-10-29 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 45.000,00 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-10-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-10-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-10-29 tilføjes Kontaktoplysninger: touchmedicotanja@gmail.com (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-10-29 tilføjes Legale ejere: THE HOLDING ApS, MIINHolding ApS, LARS ROED ANDERSEN ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-10-29 tilføjes Navne: Touch Medico ApS (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-10-29 tilføjes Reelle ejere: Thomas Langvad Jensen, Mikkel Ingstrup, Lars Roed Andersen (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-10-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-10-29 tilføjes Stiftere: THE HOLDING ApS, MIINHolding ApS, LARS ROED ANDERSEN ApS (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-10-29 tilføjes Vedtægter: 2020-10-29 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-21)