Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lupinvej 14, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Direktion: Casper Darling Aistrup (direktør) (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-02 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Legale ejere: Casper Darling Aistrup (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Navne: Malermester Aistrup ApS (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Reelle ejere: Casper Darling Aistrup (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Stiftere: Casper Darling Aistrup (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-01-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2020-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lupinvej 14, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2020-11-02 tilføjes Direktion: Casper Darling Aistrup (direktør) (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2020-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive malervirksomhed og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2020-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2020-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-02 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2020-11-02 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2020-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2020-11-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2020-11-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2020-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2020-11-02 tilføjes Legale ejere: Casper Darling Aistrup (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2020-11-02 tilføjes Navne: Malermester Aistrup ApS (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2020-11-02 tilføjes Reelle ejere: Casper Darling Aistrup (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2020-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2020-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2020-11-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2020-11-02 tilføjes Stiftere: Casper Darling Aistrup (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2020-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2020-11-02 tilføjes Vedtægter: 2020-11-02 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2020-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2020-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-26)