Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-23 tilføjes Legale ejere: Mojo Sharing SL (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-23 fjernes Legale ejere: Per Kjeld Mønsted (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-11-23 fjernes Reelle ejere: Per Kjeld Mønsted (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2020-11-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S MS2-Wave. (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2022-06-01 tilføjes Legale ejere: Tomas Sander Laursen (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spotorno Alle 6, 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Direktion: Per Kjeld Mønsted (direktør) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S MS2 Wave. (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-02 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: per@mojoestates.com (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Legale ejere: Per Kjeld Mønsted (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2020-11-02 tilføjes Navne: MS2 Wave ApS (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Reelle ejere: Per Kjeld Mønsted (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2020-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Stiftere: Per Kjeld Mønsted (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Vedtægter: 2020-11-02 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-02)