Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-18 fjernes Binavne: Circularity Internet ApS (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-04 tilføjes Binavne: e.circ ApS, CircularTrace ApS, Circular Economy Internet Society ApS, CEIS ApS (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-03 fjernes Binavne: CEI ApS, CEI Society ApS (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2023-12-15 tilføjes Vedtægter: 2023-12-15 (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2023-04-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-13 tilføjes Binavne: CEI Society ApS (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2021-12-13 tilføjes Vedtægter: 2021-12-13 (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2020-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langkildeparken 13, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Bibranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Binavne: CEI ApS, Circularity Internet ApS, Circular Economy Internet ApS (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2020-10-28 tilføjes Direktion: Attila Turos (direktør) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-28 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.002,00 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Legale ejere: Wolfgang Lehmacher, Attila Turos, Henrik Hvid Jensen (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Navne: e.circular ApS (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Reelle ejere: Wolfgang Lehmacher, Attila Turos, Henrik Hvid Jensen (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Stiftere: Wolfgang Lehmacher, Henrik Hvid Jensen, Attila Turos (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Vedtægter: 2020-10-28 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-02)