Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Direktion | xbrl | Bestyrelse | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Formål | Bibranche | Hvidhvask | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2020-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Massive Catering A/S. (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Meyers Contract Catering A/S. (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2021-07-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordhavn Manufactory ApS. (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2024-08-01 tilføjes Direktion: Niklas Bye Nordkap (direktør) (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-08-01 fjernes Direktion: Per Sørensen (direktør) (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-01 tilføjes Direktion: Per Sørensen (direktør) (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-05-01 fjernes Direktion: Victor August Moquist (direktør) (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-14 tilføjes Bestyrelse: Marc Bradley (næstformand) (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 fjernes Bestyrelse: Per Harkjær (formand) (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 tilføjes Direktion: Victor August Moquist (direktør) (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2023-03-14 fjernes Direktion: Lizette Kjellerup (direktør) (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden og næstformanden i forening eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 tilføjes Vedtægter: 2023-03-14 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 10, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Vestergade 2, 5672 Broby (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-26 tilføjes Vedtægter: 2022-09-26 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-05 tilføjes Legale ejere: Meyers Group ApS (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-05 fjernes Legale ejere: Løgismose Group ApS (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-09-29 fjernes Bestyrelse: Andrew John Harris (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er blandt andet i sin virksomhed og drift at have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed. Selskabets formål er herudover direkte eller indirekte at drive eller eje kapitalandele i selskaber med virksomhed inden for fødevarer, kantinedrift, catering, restauration og hotel, administration og udlejning af fast ejendom samt anden forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-06-15 tilføjes Vedtægter: 2021-06-15 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-02 tilføjes Bibranche: Event catering (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-02 tilføjes Bibranche: Fremstilling af friske bageriprodukter (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-02 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Vestergade 2, 5672 Broby (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-11-01 tilføjes Bestyrelse: Andrew John Harris (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2020-11-01 tilføjes Binavne: Meyers Spisehus A/S, Meyers Madhus A/S, Meyers Mad Ud Af Huset A/S, Meyers Køkken A/S, Meyers Deli A/S, Meyers Bageri A/S, Meyerfood A/S, Meyer Food A/S, Madhuset A/S, Madhus A/S, Kokkeudlejningen A/S, Kattegatvej 53 A/S, Grupe og Meyer A/S (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 tilføjes Direktion: Lizette Kjellerup (direktør) (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2020-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive eller eje kapitalandele i selskaber med virksomhed inden for fødevarer, kantinedrift, catering, restauration og hotel, administration og udlejning af fast ejendom samt anden forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2020-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 tilføjes Legale ejere: Løgismose Group ApS (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2020-11-01 tilføjes Navne: Meyers A/S (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2020-11-01 tilføjes Vedtægter: 2020-11-01 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2020-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-02)