Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 39, 4., 1560 København V (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 39, st., 1560 København V (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 39, st., 1560 København V (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 15, 2., 1256 København K (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 15, 2., 1256 København K (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-28 tilføjes Direktion: Henrik Skriver (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, udvikle og sælge fast ejendom. (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-28 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Legale ejere: Clausensminde ApS (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Navne: Clausensminde VIII ApS (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Reelle ejere: Monique Skriver, Malou Skriver, Henrik Skriver (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-10-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Stiftere: Clausensminde ApS (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Vedtægter: 2020-10-28 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-02)