Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2023-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 60, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-30 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Legale ejere: Piotr Radzio (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Navne: Radzio Idesign ApS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Reelle ejere: Piotr Radzio (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Stiftere: Piotr Radzio (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-03)
Den 2022-11-29 Statstidende Dekret
Den 2022-09-15 fjernes Kontaktoplysninger: radziopiotr74@gmail.com (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-03)
Den 2022-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-03)
Den 2022-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-24 fjernes Direktion: Piotr Radzio (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 60, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2021-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 60, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 60, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 60, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2020-11-11 tilføjes Kontaktoplysninger: radziopiotr74@gmail.com (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2020-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 60, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2020-10-30 tilføjes Direktion: Piotr Radzio (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2020-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at beskæftige sig med computerprogrammering og design samt enhver hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-30 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-10-30 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-10-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-10-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-10-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-10-30 tilføjes Legale ejere: Piotr Radzio (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-10-30 tilføjes Navne: Radzio Idesign ApS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-10-30 tilføjes Reelle ejere: Piotr Radzio (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-10-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-10-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-10-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-10-30 tilføjes Stiftere: Piotr Radzio (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2020-10-30 tilføjes Vedtægter: 2020-10-30 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)