Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Bestyrelse | Direktion | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 19, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 19, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2020-10-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Clipper Bulk Invest II K/S. (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-17 fjernes Reelle ejere: Per Gullestrup (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2020-11-10 tilføjes Reelle ejere: Torben Gülnar Jensen (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-09 fjernes Reelle ejere: Torben Gülnar Jensen (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-09 tilføjes Legale ejere: Skibsinvest I ApS, Kalsi 2018 Holding ApS, Clipper Bulk Shipping Ltd. (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-08 fjernes Legale ejere: Skibsinvest I ApS (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-03 tilføjes Bestyrelse: Torben Gülnar Jensen (formand) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-03 tilføjes Direktion: Anders Schandorff (direktør) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-03 fjernes Direktion: Per Gullestrup (direktør) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører. (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-03 tilføjes Vedtægter: 2020-11-03 (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-10-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 19, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2020-10-28 tilføjes Direktion: Per Gullestrup (direktør) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-10-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være komplementar i Clipper Bulk Invest II K/S. (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-28 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-28 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-28 tilføjes Kontaktoplysninger: asc@clipper-group.com (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-28 tilføjes Legale ejere: Skibsinvest I ApS, Handysize Invest ApS, Partner FGJ Ltd., Mikael Øpstun Skov (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-10-28 tilføjes Navne: Komplementarselskabet Clipper Bulk Invest II ApS (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-28 tilføjes Reelle ejere: Torben Gülnar Jensen, Per Gullestrup (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-10-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-28 tilføjes Stiftere: Skibsinvest I ApS, Partner FGJ Ltd., Mikael Øpstun Skov, Handysize Invest ApS (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-10-28 tilføjes Vedtægter: 2020-10-28 (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-29)