Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Revisor | xbrl | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-26 tilføjes Vedtægter: 2024-07-26 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2022-04-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Birch Holbæk 2 ApS. (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2024-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cortex Park Vest 4, 4. 3., 5230 Odense M (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortenborgvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 tilføjes Direktion: Stine Pilely Mortensen (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 fjernes Direktion: Thomas Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 tilføjes Kontaktoplysninger: stpi@velkomn.dk (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 tilføjes Legale ejere: Haven HoldCo K/S (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 fjernes Legale ejere: Birch KC Holding ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 tilføjes Navne: Kalvehaven Holbæk ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Navne: Birch Holbæk 1 ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-04 tilføjes Vedtægter: 2024-06-04 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-29 tilføjes Direktion: Maria Charlotte Sneftrup (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-11-29 fjernes Direktion: Peder Østergaard (direktør) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2024-12-31 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-07-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2022-12-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-05 tilføjes Legale ejere: Birch KC Holding ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2022-07-05 fjernes Legale ejere: Birch JB Holding ApS (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-20 tilføjes Vedtægter: 2022-06-20 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2022-05-19 fjernes Direktion: Kenneth Biirsdahl (direktør) (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-19 fjernes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-04-27 tilføjes Legale ejere: Birch JB Holding ApS (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-04-27 fjernes Legale ejere: Birch Byg Holding ApS (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2021-10-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-15 tilføjes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2021-03-14 fjernes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-10-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortenborgvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2020-10-27 tilføjes Direktion: Kenneth Biirsdahl (direktør) (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2020-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse, administration og udleje af fast ejendom. (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-27 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-27 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2020-10-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2020-10-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-27 tilføjes Legale ejere: Birch Ejendomme Holding ApS, Kristiansen Properties ApS, PKB Holding III ApS, Birch Byg Holding ApS (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-27 fjernes Legale ejere: Birch Ejendomme Holding ApS, Kristiansen Properties ApS, PKB Holding III ApS (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-27 tilføjes Navne: Birch Holbæk 1 ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2020-10-27 tilføjes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-10-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2020-10-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2020-10-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2020-10-27 tilføjes Stiftere: Birch Byg Holding ApS (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-27 tilføjes Vedtægter: 2020-10-27 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2020-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-29)