Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2020-10-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fonden Mental Sundhed ved Implementeringsenheden ApS. (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2023-03-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-16 tilføjes Reelle ejere: Lars Paludan-Müller (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2022-09-01 fjernes Reelle ejere: Timothy Charles Skinner (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2022-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 22, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Emil Holms Kanal 14, 3., 2300 København S (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-04-01 fjernes Reelle ejere: Tine Curtis (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-28 tilføjes Reelle ejere: Anne Mette Fugleholm (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2021-05-21 fjernes Reelle ejere: Anders Riemann Kildsgaard (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2021-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emil Holms Kanal 14, 3., 2300 København S (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Eschrichtsvej 65, 2500 Valby (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-05 tilføjes Hjemmeside: www.fondenmentalsundhed.dk (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@fondenmentalsundhed.dk (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-10-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eschrichtsvej 65, 2500 Valby (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-10-23 tilføjes Binavne: FMH Holding Company ApS (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-23 tilføjes Direktion: Christian Gaden Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at eje anparter og aktiver i datterselskaber og hermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-23 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-23 tilføjes Legale ejere: Fonden Mental Sundhed (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-23 tilføjes Navne: FMS Holding Company ApS (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-23 tilføjes Reelle ejere: Anders Riemann Kildsgaard, Tine Curtis, Timothy Charles Skinner, Anne Maj Nielsen, Lars Wallberg, Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2020-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-23 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-23 tilføjes Stiftere: Fonden Mental Sundhed (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-23 tilføjes Vedtægter: 2020-10-23 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-29)