Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-31 tilføjes Legale ejere: Airco Diet Invest ApS, APOLLO WIND ENERGY A/S, Jan Struve, Bo Jesper Hansen (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-31 fjernes Legale ejere: Airco Diet Holding ApS, Keld Møller Pedersen Laigaard (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-30 fjernes Legale ejere: Jan Struve, Bo Jesper Hansen, APOLLO WIND ENERGY A/S (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-31 tilføjes Reelle ejere: Jan Struve (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 41.657.078,00 (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 tilføjes Vedtægter: 2024-04-30 (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-08 tilføjes Bestyrelse: Lars Taarn Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-08 fjernes Bestyrelse: Asbjørn Schwert (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 23, 7000 Fredericia (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Prins Georgs Kvarter 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-02-20 tilføjes Bestyrelse: Hans Steffen Steffensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-20 fjernes Bestyrelse: Jan Flensted Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 5.500.000,00 (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-02-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-02-20 tilføjes Legale ejere: APOLLO WIND ENERGY A/S (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-02-20 fjernes Legale ejere: Rankenbjerggård Holding ApS, RAFI Holding ApS (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-20 tilføjes Vedtægter: 2024-02-20 (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2023-11-01 tilføjes Direktion: Steffen Busk Jespersen (direktør) (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Direktion: Asbjørn Schwert (direktør) (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-03 tilføjes Bestyrelse: Jan Flensted Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-10-03 fjernes Bestyrelse: Rasmus Find (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-08-07 tilføjes Bestyrelse: Lars Taarn Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-08-07 fjernes Bestyrelse: Peter Michael Kriklywi (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-06 fjernes Bestyrelse: Thomas Bechmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-07 tilføjes Direktion: Asbjørn Schwert (direktør) (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-08-07 fjernes Direktion: Peter Michael Kriklywi (direktør) (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-28 tilføjes Legale ejere: Airco Diet Holding ApS, Keld Møller Pedersen Laigaard (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2022-11-28 fjernes Legale ejere: AIRCO DIET A/S (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-06-01 tilføjes Legale ejere: Rankenbjerggård Holding ApS, RAFI Holding ApS, Jan Struve, Bo Jesper Hansen (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-05-31 fjernes Legale ejere: RAFI Holding ApS, Rankenbjerggård Holding ApS (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-01-01 tilføjes Bestyrelse: Asbjørn Schwert (formand) (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2022-01-01 tilføjes Direktion: Peter Michael Kriklywi (direktør) (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2022-01-01 fjernes Direktion: Asbjørn Schwert (direktør) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-31 fjernes Bestyrelse: Peter Michael Kriklywi (formand) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-04-09 tilføjes Legale ejere: Rankenbjerggård Holding ApS, AIRCO DIET A/S (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2021-04-08 fjernes Legale ejere: AIRCO DIET A/S (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prins Georgs Kvarter 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2020-10-26 tilføjes Bestyrelse: Peter Michael Kriklywi (formand) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2020-10-26 tilføjes Direktion: Asbjørn Schwert (direktør) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2020-10-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresse i andre virksomheder at drive handels- og industrivirksomhed samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-26 (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2020-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2020-10-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 tilføjes Legale ejere: AIRCO DIET A/S, RAFI Holding ApS (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-10-26 tilføjes Navne: Airco Process Technology A/S (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 tilføjes Stiftere: RAFI Holding ApS, AIRCO DIET A/S (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 tilføjes Vedtægter: 2020-10-26 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2020-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-26)