Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Navne | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 120, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 120, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 120, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 120, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-16 tilføjes Direktion: Casper Brochmann Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-02 tilføjes Reelle ejere: Casper Brochmann Hansen (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-02-16 tilføjes Legale ejere: Moesgaard Invest ApS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-16 fjernes Legale ejere: Mads Moesgaard Ramm, Mikkel Moesgaard Odby (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-08 tilføjes Navne: Dr. Lassens Gade 17 ApS (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-07 fjernes Navne: Moesgaard Invest ApS (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-08 tilføjes Vedtægter: 2022-02-08 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 120, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2020-10-23 tilføjes Direktion: Mads Moesgaard Ramm (direktør) (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er investering og udlejning af ejendomme og dertilhørende aktiviteter i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-23 (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-23 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-23 tilføjes Kontaktoplysninger: mikkelodby@gmail.com (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-23 tilføjes Legale ejere: Mads Moesgaard Ramm, Mikkel Moesgaard Odby (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2020-10-23 tilføjes Navne: Moesgaard Invest ApS (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2020-10-23 tilføjes Reelle ejere: Mads Moesgaard Ramm, Mikkel Moesgaard Odby (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2020-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-23 tilføjes Stiftere: Mikkel Moesgaard Odby, Mads Moesgaard Ramm (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-23 tilføjes Vedtægter: 2020-10-23 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2020-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-26)