Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2022-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-10 fjernes Direktion: Per Feldstedt Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-14 Statstidende Dekret
Den 2021-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebjergvej 336, 4560 Vig (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Egebjergvej 336, 4560 Vig (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebjergvej 336, 4560 Vig (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Egebjergvej 336, 4560 Vig (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2020-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebjergvej 336, 4560 Vig (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2020-10-19 tilføjes Direktion: Per Feldstedt Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2020-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-19 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-19 tilføjes Hovedbranche: Glarmestervirksomhed (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-19 tilføjes Legale ejere: Per Feldstedt Jensen (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-19 tilføjes Navne: Mg Montørgruppen ApS (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-19 tilføjes Reelle ejere: Per Feldstedt Jensen (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-19 tilføjes Stiftere: Per Feldstedt Jensen (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2020-10-19 tilføjes Vedtægter: 2020-10-19 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-17)