Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-08 tilføjes Revisor: Attent Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-08 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2020-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Komfort Holding ApS. (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-06-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komfort Holding ApS. (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stiftsvej 29, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Stiftsvej 29, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stiftsvej 29, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stiftsvej 29, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stiftsvej 29, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-10-23 tilføjes Direktion: Emil Munkholm (direktør) (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder, samt anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-03-31 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-23 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 tilføjes Legale ejere: Emil Munkholm (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 tilføjes Navne: E. Munkholm Holding ApS (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 tilføjes Reelle ejere: Emil Munkholm (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2020-10-23 tilføjes Stiftere: Emil Munkholm (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 tilføjes Vedtægter: 2020-10-23 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-23)