Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Shane Paladin | 31.08.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Amit Patel | 31.08.2021 | 16.02.2022 | direktør |
Morten Ersbøll Ebbesen | 28.12.2020 | 31.08.2021 | direktør |
Jess Ørgaard Libak Tropp | 21.10.2020 | 28.12.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Ersbøll Ebbesen | 08.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Erik Jonas Fredrik Näslund | 08.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Ernst Torsøe | 08.03.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robert Scott Jones | 12.09.2023 | 08.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Tranholm Frederiksen | 01.07.2022 | 08.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Judith Michelle Williams | 01.07.2022 | 08.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
James Lewis Norwood | 08.10.2021 | 08.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Ernst Torsøe | 18.08.2021 | 07.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Morten Ersbøll Ebbesen | 11.08.2021 | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Marc Hübbe | 27.11.2020 | 08.03.2024 | formand |
Erik Jonas Fredrik Näslund | 27.11.2020 | 01.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
James Robert Howard Jr. | 30.10.2020 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jess Ørgaard Libak Tropp | 21.10.2020 | 18.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Erik Jonas Fredrik Näslund | 21.10.2020 | 26.11.2020 | formand |
Rolf Ernst Torsøe | 21.10.2020 | 30.10.2020 | bestyrelsesmedlem |