Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Formål | Hovedbranche | Navne | Hvidhvask | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teisensvej 13, 2. tv., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Porthusgade 1, 4. 22., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-30 tilføjes Kontaktoplysninger: info@danskflyttetransport.dk (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-29 fjernes Kontaktoplysninger: info@digidar.dk (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-26 tilføjes Direktion: Jawad Al Ka'Abi (direktør) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-26 fjernes Direktion: Brian Kane Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-26 tilføjes Legale ejere: Jawad Al Ka'Abi (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-26 fjernes Legale ejere: Brian Kane Hansen, Power Holding ApS (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-25 fjernes Legale ejere: Jawad Al Ka'Abi (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-26 tilføjes Reelle ejere: Jawad Al Ka'Abi (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-26 fjernes Reelle ejere: Brian Kane Hansen, Per Arberg Jensen (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-25 fjernes Reelle ejere: Jawad Al Ka'Abi (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-01 tilføjes Vedtægter: 2024-03-01 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-10-01 tilføjes Direktion: Per Arberg Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2023-10-01 tilføjes Legale ejere: Jawad Al Ka'Abi, Brian Kane Hansen, Power Holding ApS (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2023-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jawad Al Ka'Abi, Brian Kane Hansen, Per Arberg Jensen (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2023-10-01 tilføjes Vedtægter: 2023-10-01 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-09-30 fjernes Legale ejere: Brian Kane Hansen (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-09-30 fjernes Reelle ejere: Brian Kane Hansen (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vejgodstransport virksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-30 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-29 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-30 tilføjes Legale ejere: Brian Kane Hansen (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2021-08-29 fjernes Legale ejere: C Fisker Holding ApS, Joachim Jørgensen, Brian Kane Hansen, Per Arberg Jensen (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-30 tilføjes Navne: Dansk Flyttetransport ApS (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-29 fjernes Navne: European Fiber ApS (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-30 tilføjes Reelle ejere: Brian Kane Hansen (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2021-08-29 fjernes Reelle ejere: Christoffer Fisker Balsgaard, Joachim Jørgensen, Brian Kane Hansen, Per Arberg Jensen (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-30 tilføjes Vedtægter: 2021-08-30 (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2021-07-26 tilføjes Legale ejere: C Fisker Holding ApS, Joachim Jørgensen, Brian Kane Hansen, Per Arberg Jensen (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-07-25 fjernes Legale ejere: Brian Kane Hansen (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Reelle ejere: Christoffer Fisker Balsgaard, Joachim Jørgensen, Brian Kane Hansen, Per Arberg Jensen (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-07-25 fjernes Reelle ejere: Brian Kane Hansen (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porthusgade 1, 4. 22., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2021-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Anna Anchers Vej 290, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er Entreprenørarbejde og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-07-12 tilføjes Navne: European Fiber ApS (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-07-11 fjernes Navne: Connection Europe ApS (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-07-12 tilføjes Vedtægter: 2021-07-12 (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2020-10-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anna Anchers Vej 290, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2020-10-21 tilføjes Direktion: Brian Kane Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2020-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at drive virksomhed som vikarbureau samt anden virksomhed, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2020-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-21 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-21 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-21 tilføjes Kontaktoplysninger: info@digidar.dk (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2020-10-21 tilføjes Legale ejere: Brian Kane Hansen (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2020-10-21 tilføjes Navne: Connection Europe ApS (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2020-10-21 tilføjes Reelle ejere: Brian Kane Hansen (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2020-10-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-21 tilføjes Stiftere: Brian Kane Hansen (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2020-10-21 tilføjes Vedtægter: 2020-10-21 (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2020-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-23)