Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Ejerskaber | Direktion | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglværksgade 37, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Annebergvej 3, st. th., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-13 tilføjes Legale ejere: Markus Sebastian Andersson (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-13 fjernes Legale ejere: Morten Ernstved (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-12 fjernes Legale ejere: Markus Sebastian Andersson (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-13 tilføjes Reelle ejere: Markus Sebastian Andersson (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-13 fjernes Reelle ejere: Morten Ernstved (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-12 fjernes Reelle ejere: Markus Sebastian Andersson (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-10-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Contact Combat CPH ApS. (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-04-01 fjernes Direktion: Morten Ernstved (direktør) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2020-10-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Annebergvej 3, st. th., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-10-21 tilføjes Direktion: Morten Ernstved (direktør) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2020-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-21 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Legale ejere: Markus Sebastian Andersson, Morten Ernstved (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-10-21 tilføjes Navne: MaMe Holding ApS (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Reelle ejere: Markus Sebastian Andersson, Morten Ernstved (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2020-10-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Stiftere: Morten Ernstved, Markus Sebastian Andersson (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Vedtægter: 2020-10-21 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-22)