Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Beliggenhedsadresse | xbrl | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 Statstidende Dekret
Den 2024-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjoldenæsvej 150, 4330 Hvalsø (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2024-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 82, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-02-03 tilføjes Hjemmeside: www.noraps.dk (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-02-03 tilføjes Kontaktoplysninger: nor@nor.company (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-05-06 tilføjes Navne: NOR ApS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-05 fjernes Navne: Nor ApS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 tilføjes Vedtægter: 2022-05-06 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-04 tilføjes Direktion: Dan Ovidiu Nitescu (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-04 fjernes Direktion: Carmencytta-Beatrice Nitescu (direktør) (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-04 tilføjes Legale ejere: ZINEXS HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-04 fjernes Legale ejere: Carmencytta-Beatrice Nitescu (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-04 tilføjes Reelle ejere: Dan Ovidiu Nitescu (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-04 fjernes Reelle ejere: Carmencytta-Beatrice Nitescu (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-04-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 82, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2020-10-21 tilføjes Direktion: Carmencytta-Beatrice Nitescu (direktør) (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2020-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål at drive konsulentvirksomhed og virksomhed, der efter ledelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-21 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Legale ejere: Carmencytta-Beatrice Nitescu (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2020-10-21 tilføjes Navne: Nor ApS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2020-10-21 tilføjes Reelle ejere: Carmencytta-Beatrice Nitescu (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2020-10-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Stiftere: Carmencytta-Beatrice Nitescu (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Vedtægter: 2020-10-21 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2020-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-22)