Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Demin ApS (CVR 38712241) | NORMAL | 21.10.2020 |
Michael Smith Larsen Thornholm | 21.10.2020 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Mardem Holding ApS (CVR 38685147) | NORMAL | 02.02.2023 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
RDE Holding ApS (CVR 38685155) | NORMAL | 02.02.2023 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Demin-Nystrup Holding ApS (CVR 43698699) | NORMAL | 02.02.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Demin-Nystrup Holding ApS (CVR 43698699) | 12.12.2022 | 01.02.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Demin ApS (CVR 38712241) | 29.10.2021 | 12.12.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Michael Smith Larsen Thornholm | 29.10.2021 | 22.08.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Michael Smith Larsen Thornholm | 21.10.2020 | 28.10.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Demin ApS (CVR 38712241) | 21.10.2020 | 28.10.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |