Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørretofte Allé 14, 2500 Valby (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 tilføjes Binavne: Louise Bjerregaard Arkitekter ApS, Bjerregaard Platz Arkitekter ApS, Atalier Lobjer ApS (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 tilføjes Direktion: Louise Bjerregaard (direktør) (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-20 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 tilføjes Legale ejere: Louise Bjerregaard (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 tilføjes Navne: Arkitekt Louise Bjerregaard ApS (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 tilføjes Reelle ejere: Louise Bjerregaard (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 tilføjes Stiftere: Louise Bjerregaard (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 tilføjes Vedtægter: 2020-10-20 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-21)