Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-13 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-01-05 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-05 tilføjes Direktion: Haci Bayram (direktør) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-05 tilføjes Revisor: BJ Regnskab, Registreret revisor (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-05 tilføjes Vedtægter: 2023-01-05 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-16 fjernes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-09-12 fjernes Direktion: Mahmut Kizilkaya (direktør) (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2021-12-06 tilføjes Direktion: Mahmut Kizilkaya (direktør) (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2021-12-06 fjernes Direktion: Haci Bayram (direktør) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-04-10 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2021-04-09 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2021-04-10)
Den 2020-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brunellevej 5, 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Direktion: Haci Bayram (direktør) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2020-10-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er import af og engroshandel med andre non food varer i.a.n. og investeringsvirksomhed indenfor samme branche. (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-21 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2021-04-10)
Den 2020-10-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-10-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Legale ejere: Haci Bayram (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Navne: HB Import ApS (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Reelle ejere: Haci Bayram (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2020-10-21 tilføjes Stiftere: Haci Bayram (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2020-10-21 tilføjes Vedtægter: 2020-10-21 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-16)