Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Daniel Glassow Laursen | 17.11.2021 | 21.03.2023 | direktør |
Rasmus Bruun Wichmann Kamphøvener | 20.10.2020 | 17.11.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kasper Ljungstrøm Skov | 24.06.2022 | 21.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Breinholst | 24.06.2022 | 21.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Johs | 24.06.2022 | 21.03.2023 | formand |
Daniel Glassow Laursen | 20.10.2020 | 21.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Bruun Wichmann Kamphøvener | 20.10.2020 | 24.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Degn Randrup | 20.10.2020 | 24.06.2022 | bestyrelsesmedlem |