Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Navne | Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Bestyrelse | Tegningsregel | Direktion | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-15 fjernes Reelle ejere: Henrik Bro Christensen, Vibeke Christensen (offentliggjort 2023-09-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-06-15 tilføjes Legale ejere: Repair2Care International ApS (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-06-15 fjernes Legale ejere: Bros Holdings ApS (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-06-15 tilføjes Reelle ejere: Henrik Bro Christensen, Vibeke Christensen (offentliggjort 2023-09-10)
Den 2022-06-14 fjernes Reelle ejere: Henrik Bro Christensen, Vibeke Christensen (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-06-13 tilføjes Navne: Repair2Care Danmark ApS (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-12 fjernes Navne: Repair2Care ApS (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-13 tilføjes Vedtægter: 2022-06-13 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-05-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-09 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-04-21 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-04-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosevangen 8, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 tilføjes Bestyrelse: Claus Mørkøre Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 fjernes Bestyrelse: Tanja Engelund Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 tilføjes Legale ejere: Bros Holdings ApS (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-02-17 fjernes Legale ejere: PAVA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-16 fjernes Legale ejere: Bros Holdings ApS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 tilføjes Navne: Repair2Care ApS (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-02-16 fjernes Navne: PAVA Repair2Care ApS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 tilføjes Reelle ejere: Henrik Bro Christensen, Vibeke Christensen (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-02-17 fjernes Reelle ejere: Anette Kristensen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-17 tilføjes Vedtægter: 2022-02-17 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-02-17 fjernes Direktion: Anette Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-06-30 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-01-01 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2021-03-05 tilføjes Navne: PAVA Repair2Care ApS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-03-04 fjernes Navne: PAVA Rep2Go ApS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-05 tilføjes Vedtægter: 2021-03-05 (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2020-10-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosevangen 8, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2020-10-16 tilføjes Bestyrelse: Tanja Engelund Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2020-10-16 tilføjes Direktion: Anette Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2020-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed med smartreparation af biler samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-16 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-16 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-16 tilføjes Legale ejere: Bros Holdings ApS, PAVA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2020-10-16 tilføjes Navne: PAVA Rep2Go ApS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-10-16 tilføjes Reelle ejere: Anette Kristensen (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2020-10-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2020-10-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2020-10-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2020-10-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2020-10-16 tilføjes Stiftere: PAVA HOLDING ApS, Bros Holdings ApS (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2020-10-16 tilføjes Vedtægter: 2020-10-16 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-21)