Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Mådevej 15, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-08 fjernes Bestyrelse: Karl Johannes Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-08 fjernes Direktion: Karl Johannes Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-08 fjernes Navne: A/S AF 29/9 1972 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-11-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1994-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-07 tilføjes Navne: A/S AF 29/9 1972 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-06 fjernes Navne: AKTIESELSKABET BYGGESELSKABET JOHS. SØRENSEN, ESBJERG (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhversvirksomhed indenfor håndværk og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 tilføjes Vedtægter: 1993-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-08 fjernes Bestyrelse: Birgit Marie Hviid Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-08 fjernes Revisor: Poul Christian Skjoldborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mådevej 15, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-09-29 tilføjes Bestyrelse: Birgit Marie Hviid Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-29 tilføjes Direktion: Karl Johannes Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-09-29 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET BYGGESELSKABET JOHS. SØRENSEN, ESBJERG (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1972-09-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-29 tilføjes Revisor: Poul Christian Skjoldborg, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)