Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | ||||
Vedtægter | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 12., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 12., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2020-10-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EnergiØ I K/S. (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2024-03-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 12., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 29, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2023-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 tilføjes Legale ejere: CIP MidCo 5 ApS (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-30 fjernes Legale ejere: CIP Holding 5 ApS (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-02-08 tilføjes Vedtægter: 2022-02-08 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2021-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 29, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2021-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-10-20 tilføjes Direktion: Thomas Dalsgaard (direktør) (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i EnergiØ I K/S og andre danske og udenlandske kommanditselskaber. (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-20 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-20 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-20 tilføjes Legale ejere: CIP Holding 5 ApS, CIP Holding 8 ApS, CIP TopCo 3 ApS, CIP TopCo 1 ApS, CIP TopCo 2 ApS (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2020-10-20 tilføjes Navne: EnergiØ I GP ApS (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-20 tilføjes Stiftere: Simon Krogh (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-20 tilføjes Vedtægter: 2020-10-20 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2020-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-20)