Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Legale ejere | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Bestyrelse: Michael Christian Matzen (formand) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Michael Christian Matzen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: K A Hasselbalchs Vej 50, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Linåparken 25, 7451 Sunds (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-13 tilføjes Kontaktoplysninger: michael@re-sport.dk (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-12 fjernes Kontaktoplysninger: jeppe@re-sport.dk (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 tilføjes Bestyrelse: Michael Christian Matzen (formand) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-11-11 fjernes Bestyrelse: Allan Hankelbjerg Høvenhoff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-10 fjernes Bestyrelse: Michael Christian Matzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 tilføjes Direktion: Michael Christian Matzen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-11-11 fjernes Direktion: Allan Hankelbjerg Høvenhoff (direktør) (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 tilføjes Reelle ejere: Michael Christian Matzen (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 fjernes Reelle ejere: Jeppe Schøler Svenningsen, Allan Hankelbjerg Høvenhoff (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-10 fjernes Reelle ejere: Michael Christian Matzen (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 fjernes Legale ejere: Rune Bak Jacobsen, Hæp Holding ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linåparken 25, 7451 Sunds (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2022-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: St.St. Blichers Gade 28, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-05-20 tilføjes Bestyrelse: Michael Christian Matzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-11 tilføjes Legale ejere: MC Matzen Holding ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-12-10 fjernes Legale ejere: MC Matzen Holding ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-12-04 tilføjes Legale ejere: MC Matzen Holding ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-12-04 tilføjes Reelle ejere: Michael Christian Matzen, Jeppe Schøler Svenningsen, Allan Hankelbjerg Høvenhoff (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-12-03 fjernes Reelle ejere: Jeppe Schøler Svenningsen, Allan Hankelbjerg Høvenhoff (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-10 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Schøler Svenningsen (formand) (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-11-10 fjernes Bestyrelse: Michael Møller (formand) (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-09 fjernes Bestyrelse: Jeppe Schøler Svenningsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-10 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Schøler Svenningsen, Allan Hankelbjerg Høvenhoff (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-09 fjernes Reelle ejere: Jeppe Schøler Svenningsen, Allan Hankelbjerg Høvenhoff (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-10 fjernes Legale ejere: MØLLER DANMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2020-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: St.St. Blichers Gade 28, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2020-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Elgårdsminde 97, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-11-10 tilføjes Legale ejere: Hæp Holding ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2020-11-09 fjernes Legale ejere: Hæp Holding ApS (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2020-10-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-12 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Schøler Svenningsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2020-10-12 tilføjes Direktion: Allan Hankelbjerg Høvenhoff (direktør) (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2020-10-12 tilføjes Kontaktoplysninger: jeppe@re-sport.dk (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2020-10-12 tilføjes Legale ejere: Hæp Holding ApS, MØLLER DANMARK HOLDING ApS, Rune Bak Jacobsen (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2020-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2020-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elgårdsminde 97, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive online platform, for køb og salg af brugt sportsudstyr, samt aktiviteter tilknyttet hermed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-12 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-09 tilføjes Hjemmeside: re-sport.dk (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-09 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-09 tilføjes Navne: Re-Sport ApS (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-09 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Schøler Svenningsen, Allan Hankelbjerg Høvenhoff (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2020-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-09 tilføjes Stiftere: Hæp Holding ApS (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2020-10-09 tilføjes Vedtægter: 2020-10-09 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-20)