Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2022-11-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2022-11-29 fjernes Revisor: STATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2022-11-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-21 fjernes Legale ejere: TS Future Holding ApS (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-16 fjernes Bestyrelse: Niels Kristian Bendsen (formand) (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-14 tilføjes Revisor: STATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2021-12-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-14 tilføjes Vedtægter: 2021-12-14 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 1, 6800 Varde (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Olaf Ryes Gade 7, 2. tv., 6000 Kolding (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-12-08 tilføjes Hjemmeside: spikeq.com (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 tilføjes Kontaktoplysninger: yesper@spikeq.com (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olaf Ryes Gade 7, 2. tv., 6000 Kolding (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-10-08 tilføjes Bestyrelse: Niels Kristian Bendsen (formand) (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2020-10-08 tilføjes Direktion: Yesper Bjerring Ørum (direktør) (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er fremstilling af elektriske belysningsartikler samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-08 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-08 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af elektriske belysningsartikler (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-08 tilføjes Legale ejere: TS Future Holding ApS, BMD TRADING DENMARK ApS, J.L. HOLDING 2 VARDE ApS (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2020-10-08 tilføjes Navne: SpikeQ ApS (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-08 tilføjes Reelle ejere: Tom Søndergaard, Brian Barfoed Dam, Yesper Bjerring Ørum (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2020-10-08 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2020-10-08 tilføjes Stiftere: TS Future Holding ApS, J.L. HOLDING 2 VARDE ApS, BMD TRADING DENMARK ApS (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2020-10-08 tilføjes Vedtægter: 2020-10-08 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2020-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-19)