Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rizwan Ul Hassan | 23.11.2020 | 28.09.2021 | adm. dir |
Jan Landbo Mejlkjær | 16.10.2020 | 28.09.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Usman Javid | 27.02.2021 | 28.09.2021 | formand |
Christian Nicolai Leth Christensen | 23.11.2020 | 28.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jan Landbo Mejlkjær | 16.10.2020 | 28.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Rizwan Ul Hassan | 16.10.2020 | 28.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Danni Nguyen Jacobsen | 16.10.2020 | 27.02.2021 | formand |
Usman Javid | 16.10.2020 | 26.02.2021 | bestyrelsesmedlem |