Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-29 tilføjes Legale ejere: SøFisk ApS (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-03-29 fjernes Legale ejere: NielSø ApS (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2022-02-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-02-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-02-04 tilføjes Vedtægter: 2022-02-04 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-02-04 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-02-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-22 fjernes Reelle ejere: Kristian Fisker Nielsen, Benedichte Tia Bruun Rasmussen, Lisbet Sørensen Fisker Nielsen, Peter Fisker Nielsen (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-05 tilføjes Reelle ejere: Kristian Fisker Nielsen, Benedichte Tia Bruun Rasmussen, Lisbet Sørensen Fisker Nielsen, Peter Fisker Nielsen (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-17)
Den 2020-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Vej 27, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2020-10-17)
Den 2020-10-05 tilføjes Direktion: Kristian Fisker Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-10-17)
Den 2020-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at eje kapitalandele i andre selskaber samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed (offentliggjort 2020-10-17)
Den 2020-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-17)
Den 2020-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-05 (offentliggjort 2020-10-17)
Den 2020-10-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-17)
Den 2020-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-17)
Den 2020-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-17)
Den 2020-10-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-17)
Den 2020-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-17)
Den 2020-10-05 tilføjes Legale ejere: NielSø ApS, Bruun & Fisker Invest ApS (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2020-10-05 tilføjes Navne: Ej1dom ApS (offentliggjort 2020-10-17)
Den 2020-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-17)
Den 2020-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-17)
Den 2020-10-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2020-10-05 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2020-10-05 tilføjes Stiftere: NielSø ApS, Bruun & Fisker Invest ApS (offentliggjort 2020-10-17)
Den 2020-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-10-17)
Den 2020-10-05 tilføjes Vedtægter: 2020-10-05 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2020-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-17)
Den 2020-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-17)