Sektion (alle) | |||||||
Dekret | xbrl | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-31 Statstidende Dekret
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Bibranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2022-12-31 fjernes Bibranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2022-12-31 fjernes Bibranche: Landskabspleje (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2022-12-31 fjernes Bibranche: Nedrivning (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2022-11-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 12, 4270 Høng (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 tilføjes Bibranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2020-10-13 tilføjes Bibranche: Landskabspleje (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2020-10-13 tilføjes Bibranche: Nedrivning (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2020-10-13 tilføjes Direktion: Teddy Kenn Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er gennemførelse af byggeprojekter og at udføre entreprenør- og anlægsgartnerarbejde samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-13 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2020-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 tilføjes Legale ejere: Teddy Kenn Rasmussen (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-13 tilføjes Navne: Ingemann Anlæg og Entreprise ApS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 tilføjes Reelle ejere: Teddy Kenn Rasmussen (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 tilføjes Stiftere: Teddy Kenn Rasmussen (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 tilføjes Vedtægter: 2020-10-13 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-15)