Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2024-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Glahns Alle 25, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Direktion: Susanne Gejl Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-09 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Legale ejere: Susanne Gejl Jensen (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Navne: Suseven Holding ApS (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Reelle ejere: Susanne Gejl Jensen (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Stiftere: Susanne Gejl Jensen (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-19 sletter virksomheden Ejerskaber: At Piece ApS. (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2024-01-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glahns Alle 25, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensvej 11, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2020-10-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensvej 11, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2020-10-09 tilføjes Direktion: Susanne Gejl Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-09 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-09 tilføjes Legale ejere: Susanne Gejl Jensen (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-09 tilføjes Navne: Suseven Holding ApS (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-09 tilføjes Reelle ejere: Susanne Gejl Jensen (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-09 tilføjes Stiftere: Susanne Gejl Jensen (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-09 tilføjes Vedtægter: 2020-10-09 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2020-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-18)