Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Kontaktoplysninger | ||||
Hjemmeside | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Kapital | Legale ejere | Bestyrelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frøhaven 4, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 28, 1112 København K (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-22 tilføjes Revisor: BJØRNLAURSEN REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-22 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-22 fjernes Kontaktoplysninger: info@proticagroup.com (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-21 fjernes Hjemmeside: www.proticagroup.com (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-20 tilføjes Navne: BoligInvest København - Rødovre IV A/S (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-19 fjernes Navne: Protica BoligInvest København - Rødovre IV A/S (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-20 tilføjes Vedtægter: 2023-03-20 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-16 tilføjes Direktion: Jens Kyhnæb (direktør) (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-16 fjernes Direktion: Kim Martinsen (direktør) (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.673.000,00 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-02-27 tilføjes Vedtægter: 2023-02-27 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-06 tilføjes Direktion: Kim Martinsen (direktør) (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-06 fjernes Direktion: Peter Borre Møller (direktør) (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 28, 1112 København K (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Palægade 2, 3., 1261 København K (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-25 tilføjes Legale ejere: Stig Lohmann-Devantier (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-25 fjernes Legale ejere: POST2800 ApS (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Palægade 2, 3., 1261 København K (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2021-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 4, 1., 1105 København K (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-06 tilføjes Hjemmeside: www.proticagroup.com (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2021-09-06 tilføjes Kontaktoplysninger: info@proticagroup.com (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2020-11-02 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Millard (formand) (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2020-11-02 fjernes Bestyrelse: Christian Winther Sørensen (formand) (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-11-02 tilføjes Vedtægter: 2020-11-02 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2020-10-21 tilføjes Legale ejere: Protica Properties ApS, EBBESTRUP ApS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2020-10-21 fjernes Legale ejere: Protica Properties ApS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2020-10-20 fjernes Legale ejere: Protica Properties ApS (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-15 tilføjes Legale ejere: Protica Properties ApS (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-14 tilføjes Legale ejere: TP Invest af 2020 ApS, POST2800 ApS, Duer Ejendomme ApS, SATPOLE HOLDING ApS, SEASAT HOLDING ApS, MILLARD HOLDING ApS, PETER ANDERSEN HOLDING ApS, MORTEN ULRIK KRAMHØFT ApS, Malene Brit Jensen (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2020-10-14 fjernes Legale ejere: TP Invest af 2020 ApS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2020-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.070.000,00 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2020-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2020-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 923.000,00 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-15 tilføjes Vedtægter: 2020-10-15 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-14 tilføjes Vedtægter: 2020-10-14 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 4, 1., 1105 København K (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2020-10-14 tilføjes Bestyrelse: Christian Winther Sørensen (formand) (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-14 tilføjes Direktion: Peter Borre Møller (direktør) (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2020-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i ejendomme i København, evt. gennem datterselskaber, samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-14 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Navne: Protica BoligInvest København - Rødovre IV A/S (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2020-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2020-10-14 tilføjes Stiftere: Protica Properties ApS (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-14)