Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Formål | Legale ejere | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | xbrl | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-01 tilføjes Direktion: Stine Seneberg (direktør) (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-10-01 fjernes Direktion: Per Henriksen (direktør) (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved køb og salg af fast ejendom, administration og forvaltning af fast ejendom, udvikling af fast ejendom samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-10-01 tilføjes Legale ejere: NSF V DistReal Taulov I Brabrand ApS (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-10-01 fjernes Legale ejere: PCM Invest ApS (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-10-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-10-01 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-10-01 tilføjes Vedtægter: 2024-10-01 (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-10-01 fjernes Bestyrelse: Morten Kjær Popp (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-10-01 fjernes Reelle ejere: Morten Kjær Popp, Chresten Moos Petersen (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-05-28 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-05-27 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-14 tilføjes Legale ejere: PCM Invest ApS (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2023-04-14 fjernes Legale ejere: KT ERHVERVSBYG A/S (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 tilføjes Reelle ejere: Morten Kjær Popp, Chresten Moos Petersen (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2023-04-13 fjernes Reelle ejere: Morten Kjær Popp, Chresten Moos Petersen (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-11 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Andersen (formand) (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-01 fjernes Bestyrelse: Kurt Therkildsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2020-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttervangen 18, 7323 Give (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Bestyrelse: Kurt Therkildsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2020-10-14 tilføjes Direktion: Per Henriksen (direktør) (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2020-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe og udvikle Rosbjergvej 11 samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2020-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-14 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2020-10-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Legale ejere: KT ERHVERVSBYG A/S (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Navne: Rosbjergvej 11 ApS (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Reelle ejere: Morten Kjær Popp, Chresten Moos Petersen (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2020-10-14 tilføjes Stiftere: KT ERHVERVSBYG A/S (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2020-10-14 tilføjes Vedtægter: 2020-10-14 (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2020-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-14)