Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-10-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rubin Byg ApS. (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2023-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vølundsgade 16, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-13 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-12 fjernes Legale ejere: Alfred Hangaard Rubin (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-12 fjernes Navne: Rubin Byg Holding ApS (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-12 fjernes Reelle ejere: Alfred Hangaard Rubin (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-12 fjernes Stiftere: Alfred Hangaard Rubin (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2022-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2022-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-13 Statstidende Dekret
Den 2022-09-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-03 fjernes Direktion: Alfred Hangaard Rubin (direktør) (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-04-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vølundsgade 16, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Direktion: Alfred Hangaard Rubin (direktør) (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2020-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse efter direktionens skøn. (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-13 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Legale ejere: Alfred Hangaard Rubin (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Navne: Rubin Byg Holding ApS (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Reelle ejere: Alfred Hangaard Rubin (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Stiftere: Alfred Hangaard Rubin (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2020-10-13 tilføjes Vedtægter: 2020-10-13 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-06)