Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 19, 3520 Farum (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-07-30 tilføjes Direktion: Carsten Trolle (direktør) (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-07-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er besidde kapitalandele i dattervirksomheder og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-07-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-07-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-07-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-07-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-07-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-07-30 tilføjes Legale ejere: Carsten Trolle (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-07-30 tilføjes Navne: C. Trolle Holding ApS (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-07-30 tilføjes Reelle ejere: Carsten Trolle (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-07-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-07-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-07-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-07-30 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-07-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-07-30 tilføjes Vedtægter: 2020-07-30 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-07-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-14)