Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindenovsgade 9, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Direktion: Tobias Boi Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-12 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Legale ejere: Tobias Boi Jacobsen (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Navne: D365ISVapps ApS (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Reelle ejere: Tobias Boi Jacobsen (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Stiftere: Philippe Henrik Gyde Jacobsen (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-06-20 tilføjes Reelle ejere: Tobias Boi Jacobsen (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-06-20 fjernes Reelle ejere: Soumya Dutta, Yuriy Glozhyk (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 fjernes Reelle ejere: Tobias Boi Jacobsen (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-20 fjernes Legale ejere: Soumya Dutta, Yuriy Glozhyk, Markus Fogelberg (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2023-05-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-02-06 tilføjes Direktion: Tobias Boi Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2022-02-06 fjernes Direktion: Yuriy Glozhyk (direktør) (offentliggjort 2022-02-06)
Den 2021-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindenovsgade 9, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2021-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Granparken 168, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-19 tilføjes Direktion: Yuriy Glozhyk (direktør) (offentliggjort 2022-02-06)
Den 2021-11-19 fjernes Direktion: Philippe Henrik Gyde Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2021-11-21)
Den 2021-11-19 tilføjes Legale ejere: Yuriy Glozhyk, Markus Fogelberg (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2021-11-19 fjernes Legale ejere: Philippe Henrik Gyde Jacobsen (offentliggjort 2021-11-21)
Den 2021-11-19 tilføjes Reelle ejere: Yuriy Glozhyk (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2021-11-19 fjernes Reelle ejere: Philippe Henrik Gyde Jacobsen (offentliggjort 2021-11-21)
Den 2021-10-20 tilføjes Legale ejere: Soumya Dutta, Tobias Boi Jacobsen (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2021-10-20 tilføjes Reelle ejere: Philippe Henrik Gyde Jacobsen, Tobias Boi Jacobsen, Soumya Dutta (offentliggjort 2021-11-21)
Den 2021-10-19 fjernes Reelle ejere: Philippe Henrik Gyde Jacobsen, Soumya Dutta (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-06-25 tilføjes Reelle ejere: Soumya Dutta (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2020-10-20 tilføjes Legale ejere: Philippe Henrik Gyde Jacobsen (offentliggjort 2021-11-21)
Den 2020-10-19 fjernes Legale ejere: Philippe Henrik Gyde Jacobsen (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2020-10-12 tilføjes Legale ejere: Philippe Henrik Gyde Jacobsen (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2020-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granparken 168, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2020-10-12 tilføjes Direktion: Philippe Henrik Gyde Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2021-11-21)
Den 2020-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2020-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2020-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-12 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2020-10-12 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2020-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2020-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2020-10-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2020-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2020-10-12 tilføjes Navne: D365ISVapps ApS (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2020-10-12 tilføjes Reelle ejere: Philippe Henrik Gyde Jacobsen (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2020-10-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2020-10-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2020-10-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2020-10-12 tilføjes Stiftere: Philippe Henrik Gyde Jacobsen (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2020-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2020-10-12 tilføjes Vedtægter: 2020-10-12 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2020-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2020-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-14)