Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Reelle ejere | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Kapital | Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-21 tilføjes Direktion: Marianne Bille (direktør) (offentliggjort 2024-01-21)
Den 2024-01-21 fjernes Direktion: Steen Bille (direktør) (offentliggjort 2024-01-21)
Den 2024-01-21 tilføjes Reelle ejere: Marianne Bille (offentliggjort 2024-01-21)
Den 2024-01-21 fjernes Reelle ejere: Steen Bille (offentliggjort 2024-01-21)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-11-23 (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.100,00 (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-23 tilføjes Direktion: Steen Bille (direktør) (offentliggjort 2024-01-21)
Den 2022-11-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-11 tilføjes Vedtægter: 2022-11-11 (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-24 fjernes Direktion: Steen Bille (direktør) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2020-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eivindsvej 2, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 tilføjes Direktion: Steen Bille (direktør) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2020-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed, herunder administration, salg, marketing, konsulentbistand, ledelsesrådgivning og manuelt arbejde, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-12 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2020-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2020-10-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 tilføjes Legale ejere: Bille Consulting Holding ApS (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 tilføjes Navne: Bille Consulting ApS (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 tilføjes Reelle ejere: Steen Bille (offentliggjort 2024-01-21)
Den 2020-10-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 tilføjes Stiftere: Bille Consulting Holding ApS (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2020-10-12 tilføjes Vedtægter: 2020-10-12 (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2020-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)