Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holstebrovej 446, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 30, 7800 Skive (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-09 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@bornenes.dk (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 30, 7800 Skive (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2020-10-07 tilføjes Direktion: Vicky Neess Flittner (direktør) (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-07 tilføjes Formål: Selskabet skal have til formål, at drive underholdningsvirksomhed og kortvarig udlejningsvirksomhed, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-07 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-07 tilføjes Hovedbranche: Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-07 tilføjes Legale ejere: Vicky Neess Flittner (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-07 tilføjes Navne: Børnenes ApS (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-07 tilføjes Reelle ejere: Vicky Neess Flittner (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-07 tilføjes Stiftere: Vicky Neess Flittner (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-07 tilføjes Vedtægter: 2020-10-07 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-12)