Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Navne | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2020-10-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Brdr. K. Byg ApS. (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2021-03-13 sletter virksomheden Ejerskaber: CKK Give Holding ApS. (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-11 tilføjes Navne: Give Action APS (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-10 fjernes Navne: BKBEK Holding ApS (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 tilføjes Vedtægter: 2024-03-11 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakkevej 14, 7323 Give (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-09 tilføjes Direktion: Esben Kolstrup Kristensen (direktør) (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er passiv holding virksomhed (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-10-09 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2020-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-09 tilføjes Kontaktoplysninger: brdr@k-byg.dk (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-09 tilføjes Legale ejere: Esben Kolstrup Kristensen (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-09 tilføjes Navne: BKBEK Holding ApS (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2020-10-09 tilføjes Reelle ejere: Esben Kolstrup Kristensen (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-09 tilføjes Stiftere: Esben Kolstrup Kristensen (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-09 tilføjes Vedtægter: 2020-10-09 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2020-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-12)